TC ilk Gençlik ve Spor Bakani kim?
1969 Türkiye genel seçimlerinin ardından ilk kez Spor Bakanlığı adıyla kurulan bakanlığın başına 3 Kasım 1969 tarihinde İsmet Sezgin atandı. 1972 yılında adı Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak değiştirildi. 1983 Türkiye genel seçimlerinin ardından ise Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı adını aldı. 1 Nisan 1989'dan …
2011 de spor Bakanı kimdir?
Bakanlar
№ | Bakan | Görev Bitişi |
---|---|---|
Gençlik ve Spor Bakanları (1969-1983) | ||
11 | Mehmet Ali Şahin | 29 Ağustos 2007 |
12 | Murat Başesgioğlu | 1 Mayıs 2009 |
13 | Faruk Nafiz Özak | 6 Temmuz 2011 |
Spordan sorumlu bakan kimdir?
T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Dr. Kasapoğlu, aynı üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programında yüksek lisans yaptı.
Dr Mehmet Kasapoğlu kimdir?
Mehmet Muharrem Kasapoğlu (d. 22 Aralık 1976, İstanbul) Türk bürokrat ve siyasetçi. Mevcut Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı.
Suat Kılıç şu an ne yapıyor?
Siyasetçi AvukatYazarRadyo Sunucusu Suat Kılıç/Meslekleri
Mehmet Kasapoğlu nereli?
Mehmet Muharrem Kasapoğlu (d. 22 Aralık 1976, İstanbul) Türk bürokrat ve siyasetçi.
Milli Eğitim bakanları kimlerdir?
Önceki Bakanlar
- ZİYA SELÇUK. 10.07.2018-05.08.2021.
- İSMET YILMAZ. 24.05.2016-10.07.2018.
- NABİ AVCI. 25.01.2013-23.05.2016.
- ÖMER DİNÇER. 07.07.2011-25.01.2013.
- NİMET ÇUBUKÇU. 03.05.2009-07.07.2011.
- HÜSEYİN ÇELİK. 17.03.2003-03.05.2009.
- ERKAN MUMCU. 19.11.2002-17.03.2003.
- NECDET TEKİN. 10.07.2002-19.11.2002.